Picard, François Marcel
Par arrêté du Ministre de la Justice du 1er octobre 1997 (JORF du 9 octobre 1997, p. 14665), son office est supprimé et il est nommé dans l'étude XXXIX, qui reçoit les minutes de l'étude XCVIII.
Admis à la retraite par arrêté du Ministre de la Justice du 8 août 2005 (JORF du 18 août 2005, p. 13283)
Information extraite de la notice des Archives nationals de France (FRAN_NP_010918)
Role | Title | Holding Repository | |
---|---|---|---|
creatorOf | minutes |
Role | Title | Holding Repository |
---|
Filters:
Relation | Name | |
---|---|---|
associatedWith | Etude notariale XCVIII | corporateBody |
associatedWith | Etude notariale XXXIX | corporateBody |
Place Name | Admin Code | Country | |
---|---|---|---|
orsay (quai d') | |||
16e arrondissement | |||
galilée (rue) | |||
16e arrondissement | |||
galilée (rue) | |||
07e arrondissement | |||
orsay (quai d') | |||
étude XXXIX : 39 quai d'Orsay | |||
07e arrondissement | |||
étude XCVIII : 31 rue Galilée |
Subject |
---|
Occupation |
---|
Activity |
---|
notaire à paris |
Person
1965-03-31
2005-08-08