Bichel, Olivier
Biographical notes:
Exerce d'abord dans une étude de Sevran (93) de 1992 à 1998.
Nommé à Paris par arrêté du Ministre de la Justice du 5 juin 1998 (JORF du 13 juin 1998, p. 8999)
Quitte l'étude en 2010. Il est remplacé par Coralie Pesqué (voir arrêté du Ministre de la Justice du 10 mai 2010, JORF du 21 mai 2010, p. 9394)
Information extraite de la notice des Archives nationals de France (FRAN_NP_012900)
Links to collections
Comparison
This is only a preview comparison of Constellations. It will only exist until this window is closed.
- Added or updated
- Deleted or outdated
Subjects:
Occupations:
Places:
- 16 avenue Pierre Ier de Serbie (as recorded)
- pierre-ier-de-serbie (avenue) (as recorded)
- 16e arrondissement (as recorded)