Chauvin-Coqueux, Marie Dominique
Cesse ses fonctions à l'étude LXI en août 2005 (arrêté du ministre de la Justice du 8 août 2005, JORF du 18 août 2005)
passe à l'étude VII en février 2006 (arrêté du ministre de la Justice du 7 février 2006, JORF du 16 février 2006)
...
Publication Date | Publishing Account | Status | Note | View |
---|---|---|---|---|
2016-08-19 06:08:13 am |
System Service |
published |
||
2016-08-19 06:08:13 am |
System Service |
ingest cpf |
Initial ingest from EAC-CPF |
|